Auskünfte zu Fritz Buchschacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Buchschacher
Publikationsnummer: HR02-1004723637, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CHE-102.226.432, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, S.0, Publ. 1004485904).
Statutenänderung:
13.06.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs (SG), in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberuzwil];
Schätti, Patrick, von Galgenen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germann, Olivia, von Gaiserwald, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6955198, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in Oberuzwil, CH-320.5.013.943-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grollmann, Adolf, von Mellingen, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Tobler, Christian, von Wolfhalden, in Oberuzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, in O b e r u z w i l , Schaffung von preiswerten Alterswohnungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1185).
Domizil neu:
c/o Leonhard Senn, Im Weingarten 23, 9242 Oberuzwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Elsa, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lieberherr, Dr. Urs, von Nesslau, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonwil, Hans, von Hergiswil bei Willisau, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billinger, Albert, von Hofen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Selma, von Sommeri, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knaus, Karl, von Hemberg, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wälti, Judith, von Arni, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Walter, von Nesslau, in Oberuzwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Leonhard, von Buchs SG, in Oberuzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Rudolf, von Marbach SG, in Oberuzwil,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Martin, von St. Gallen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchschacher, Fritz, von Eriswil, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stampfli, Marianne, von Etziken, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stirnemann, Margrit, von Gränichen, in Oberuzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.