Auskünfte zu Walter Bucher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Bucher
Publikationsnummer: HR02-1005508470, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bucher Bauspenglerei AG, in Knutwil, CHE-110.478.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983221).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Müller Bauspenglerei AG, in Ruswil (CHE-274.732.806), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 462'241.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 237'421.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Walter, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Marcel, von Schenkon, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gisler, Lukas, von Isenthal, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5464418, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Beckmatt AG, in Sempach, CH-100.3.021.495-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2008, S. 10, Publ. 4545198).
Firma neu:
Beckmatt AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Aufgrund von Art. 685a Abs. 3 OR entfällt die statutarische Vinkulierung der Namenaktien.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 14.01.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Bernhard Ottiger, Partner Treuhand AG, Sursee, Chr. Schnyderstrasse 46, 6210 Sursee.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lichtsteiner, Dominic, von Sempach und Oberkirch, in Sempach, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Walter, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Johann Eduard genannt Hans, von Sursee, in Sursee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ottiger, Bernhard, von Rothenburg, in Sursee, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4935056, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Bucher Bauspenglerei AG, in Knutwil, CH-100.3.027.680-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 11, Publ. 4832674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Rosalia, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Markus, von Wolhusen, in Schenkon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Priska, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bucher, Walter, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].