Auskünfte zu Christoph Bucheli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Bucheli
Publikationsnummer: 6553072, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CH-100.5.013.308-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5950992).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Ignaz, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedweg, Bruno, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4190230, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, CH-100.5.004.302-7, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 9, Publ. 3643168).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 2012284, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2001, S. 1434).
Domizil neu:
c/o Peter Steiner, Riedbrugg, 6218 Ettiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Peter, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Jakob, 1967, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofstetter, Franz, von Grosswangen, in Ettiswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.