Auskünfte zu Doris Bruno
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Doris Bruno
Publikationsnummer: 4389040, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mobag AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.007.821-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 25, Publ. 3994986). An der Gläubigerversammlung vom 25.01.2008 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen..
Die Büroadresse der ausseramtlichen Konkursverwaltung lautet:
RA Urs Bürgi, c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 9, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno, Doris, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Adler, Rudolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Wilhelm, von Boswil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, René, von Unterstammheim, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Raimann, Albert, von Goldingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Rolf-Peter, von Zürich und Amden, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friderici, Charles, von Allaman, in Lully VD, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Paul, von Krauchthal, in Basel, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Urs, von Gachnang und Winterthur, in Zürich, ausseramtlicher Konkursverwalter, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mobag AG, in Zürich, Durchführung von Generalunternehmer-Aufträgen, Beratung im Immobilienwesen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2001, S. 7944).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno, Doris, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mobag AG, in Zürich, Generalunternehmer-Aufträge, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2001, S. 5035).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Werner, von Willadingen, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Oberriet SG, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niggli, Dr. Adrian, von Aarburg, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Margrit, von Rothenthurm, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. René-Pierre, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Prof. Dr. David, von Basel und Pratteln, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Aeschbacher, Jürg, von Eggiwil, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Wilhelm, von Boswil, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohneeingetragene Funktion];
Sutter, René, von Wintersingen, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baron, Roland, von Wädenswil, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruno, Doris, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Bakkioui, Ali, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Werner, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Hans Peter, von Bönigen, in Mühlau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raimann, Albert, von Goldingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zolles, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.