Auskünfte zu Liselotte Brunner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Liselotte Brunner
Publikationsnummer: 4057797, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reisebüro Ernst Halter AG, in Urdorf, CHE-107.886.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, Publ. 5679182).
Firma neu:
Reisebüro Ernst Halter AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Liselotte, von Bettwil, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Gerold, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5679182, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reisebüro Ernst Halter AG, in Zürich, CH-020.3.921.581-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2008, S. 26, Publ. 4691478).
Statutenänderung:
22.04.2010.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
c/o Liselotte und Gerold Brunner, Rainweg 4, 8902 Urdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros, einschliesslich Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, wie Vornahme von Hotel- und Flugreservationen, Buchungen von Passagen, Charterung, Leasen, Mieten und Erwerben von Transportmitteln und dergleichen, Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 22.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WITREMA Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.003.353-2), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Gerold, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, Liselotte, von Bettwil, in Urdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2802086, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Reisebüro Ernst Halter AG, in Zürich, CH-020.3.921.581-6, Betrieb eines Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 25, Publ. 779976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Ernst, von Marbach SG, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Liselotte, von Bettwil, in Urdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].