Auskünfte zu Jakob Brunner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jakob Brunner
Publikationsnummer: 3581567, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BK Malergeschäft GmbH, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-227.301.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078074).
Statutenänderung:
19.05.2017.
Firma neu:
BL Malergeschäft GmbH.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Kosthausstrasse 6, 6010 Kriens.
Zweck neu:
Betrieb eines Malergeschäftes und Ausführung aller mit der Baubranche in Zusammenhang stehenden Arbeiten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Fax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Jakob, von Neuenkirch, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lika, Bashkim, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6078074, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
BK Malergeschäft GmbH, in Küssnacht SZ, CH-130.4.016.733-4, Seeburgstrasse 29, 6403 Küssnacht SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2011.
Zweck:
Betrieb eines Malergeschäftes und die Ausführung aller mit der Baubranche in Zusammenhang stehenden Arbeiten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen;
ist berechtigt, Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu renovieren, zu veräussern und zu verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 8.3.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brunner, Jakob, von Neuenkirch, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.