Auskünfte zu Christophe Daniel Broutin
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Daniel Broutin
Publikationsnummer: HR02-1004570461, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CoolTec Broutin GmbH, in Urdorf, CHE-367.209.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, S.0, Publ. 1389961).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Sitz neu:
Wädenswil.
Domizil neu:
Höhenweg 8, 8824 Schönenberg ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broutin, Christophe Daniel, von Egg, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Urdorf].
Publikationsnummer: 1626297, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klimaprofi GmbH, in Dietikon, CHE-240.765.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7041842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broutin, Christophe Daniel, von Egg, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broutin, Marcel François, von Egg, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1389961, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CoolTec Broutin GmbH, in Urdorf, CHE-367.209.351, In der Breiti 10, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Kälte- und Klimaanlagen sowie Unterhalt und Reparaturen von Kälte- und Klimaanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Broutin, Christophe Daniel, von Egg, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.