Auskünfte zu Christian Bron
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Bron
Publikationsnummer: 1234964, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2002, S. 3, Publ. 655984).
Firma neu:
DURAFLEX Sàrl en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DURAFLEX GmbH in Liquidation ). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.10.2003 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
Bergfeldweg 10, 2504 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 655984, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DURAFLEX Sàrl, in Meinisberg, Import und Export von Waren aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2001, S. 3097).
Statutenänderung:
16.01.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafuente, Manuel, von Boltigen, in Schwadernau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
DURAFLEX Sàrl (DURAFLEX GmbH), in M e i n i s b e r g , Niesenstrasse 14C, 2554 Meinisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2001.
Zweck:
Import und Export von Waren aller Art, namentlich von technischen Textilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, ähnliche Unternehmen erwerben, Immobilien erwerben oder verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Bron, Christian, von Corban, in Biel BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Lafuente, Manuel, von Boltigen, in Schwadernau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.