Auskünfte zu Géraldine Ginette Briguet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Géraldine Ginette Briguet
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005933389, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
La Miégeoise SA, à Noble-Contrée, CHE-114.871.220, société anonyme (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067712).
Modification des statuts:
22.11.2023. 05.12.2023.
Autres adresses:
[biffé: c/o Gérard Caloz, Route de Déjôt-la-Châze 5, 3972 Miège]. c/o Jean Claude Vocat, Route de la Rotse 23, 3972 Miège.
Nouveau but:
La société a pour but la gestion et l'exploitation d'établissements publics, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, principalement dans la région de Sierre. Elle peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers. Elle peut créer des succursales en Suisse, participer à d'autres entreprises en Suisse, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouveau capital-actions:
CHF 309'000.00 [précédemment: CHF 315'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 309'000.00 [précédemment: CHF 315'000.00].
Nouvelles actions:
103 actions nominatives de CHF 3'000.00 liées selon statuts [précédemment: 63 actions nominatives de CHF 5'000.00 (liées selon statuts)]. Réduction ordinaire du capital-actions, selon l'art. 653j, CO, de CHF 315'000.00 à CHF 189'000.00 par réduction de la valeur nominale de CHF 5'000.00 à CHF 3'000.00 de 63 actions nominatives de CHF 5'000.00 de valeur nominale, liées selon statuts, entièrement libérées. Le montant de la réduction de CHF 126'000.00 est affecté à la réserve légale issue du capital. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clavien, Gilles, de Miège, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Künzi, Sylvain, de Erlach, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Vocat, Jean Claude, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Miège, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président];
Briguet, Géraldine Ginette, de Chalais, à Noble-Contrée, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Antille, Daniel André, dit Dany, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Miège, à Miège, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Clavien, Raphaël Fernand Alfred, de Noble-Contrée, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux;
Grandjean, André Marcel dit Marcel, de La Verrerie, à Noble-Contrée, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Grandjean, André, à Miège, administrateur, avec signature collective à deux avec le président].
Publikationsnummer: 4315559, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Banque Cantonale du Valais, succursale de Sion, à Sion, CHE-345.657.830, succursale suisse (No. FOSC 93 du 16.05.2018, Publ. 4231843).
Siège principal à:
Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Loureiro, Fabio, de Sion, à Sion, avec procuration collective à deux;
Délèze, Jean-Daniel, de Nendaz, à Nendaz, avec procuration collective à deux limitée à la succursale.
Inscription ou modification de personne(s):
Briguet, Géraldine, de Chalais, à Miège, avec procuration collective à deux;
Vollet, Christophe, de Sembrancher, à Sion, avec procuration collective à deux.