Auskünfte zu Emilie Bregnard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Emilie Bregnard
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3777695, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Manflec Holding SA, à Alle, CHE-101.312.129, société anonyme (No. FOSC 92 du 14.05.2014, Publ. 1501553).
Nouvelle adresse:
c/o Lucien Bregnard, Sur la Maille 18, 2942 Alle. Selon déclaration du 18.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Cyril, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez (Haute-Ajoie), membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Florent, de Bonfol, à Seleute (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
RéviAjoie Sàrl, à Porrentruy, organe de révision.
Publikationsnummer: 1477487, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 1074029, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Codere Services SA, à Alle, CH-670.3.003.631-9, société anonyme (No. FOSC 97 du 23.05.2013, Publ. 7198270).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien, de Bonfol, à Seleute, président, avec signature individuelle;
Bregnard-Mamie, Christine, de Bonfol, à Seleute, secrétaire, avec signature individuelle;
Bregnard, Florent, de Bonfol, à Seleute, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Cyril, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Maurice Ernest Henri, de Clos du Doubs, à Epauvillers (Clos du Doubs), président, avec signature individuelle [précédemment: Maitre, Jean-Maurice, à Epauvillers, membre avec signature collective à deux];
Derungs, Lino, de Suraua, à Zürich, membre, avec signature collective à deux;
Karouzos, Vlasios, de Zug, à Kilchberg ZH, membre, avec signature collective à deux;
Flury, Alain Rémy, de Lommiswil, à Rebeuvelier, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Zimmermann, Daniel Alfred Lucien, de France , à Roppentzwiller (FR), membre de la direction, avec signature collective à deux;
Flückiger, Simone Denise Géraldine, de Rohrbach, à Cornol, avec signature collective à deux.