Auskünfte zu Maximilian W. Brand
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maximilian W. Brand
Publikationsnummer: 2506171, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Beltal Invest AG, in Chur, CHE-112.148.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, Publ. 6608214).
Statutenänderung:
10.11.2015.
Firma neu:
Beltal Invest AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Beltal Invest SA in liquidazione) (Beltal Invest Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2015 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 10.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Liquidationsadresse:
c/o RRT AG Treuhand und Revision, Poststrasse 22, 7002 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mascetti, Marc Nicolas, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Gamprin-Bendern (LI), mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Langauer, Ronald Erik, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mascetti, Marc Antoine, von Neuchâtel, in Ruggell (LI), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Brand, Maximilian W., von Bürglen UR, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu dreien];
Hummel, Christian, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu dreien];
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Liquidatorin [bisher: RRT AG Treuhand und Revision (CH-350.3.003.457-4), Revisionsstelle].
Publikationsnummer: 1702137, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Maximilian W. Brand Vermögensverwaltungen GmbH, in Frauenfeld, CHE-111.641.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 22, Publ. 5062910).
Firma neu:
Maximilian W. Brand Vermögensverwaltungen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Maximilian, von Bürglen UR, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Korolnyk, Alain, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1472877, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Pluymackers & Partner Vermögensverwaltungen GmbH, bisher in Frauenfeld, CHE-107.456.962, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 22, Publ. 5062912).
Gründungsstatuten:
22.02.1993.
Statutenänderung:
15.04.2014.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Elisabethenstr. 23, 4051 Basel, .
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, via Telefax oder E-Mail an die zuletzt im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Gesellschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Maximilian, von Bürglen UR, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pluymackers-Arcorace, Manuela, von Bitsch, in Kalmthout (BE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kalmthout (B)];
Rohrer, Roland, von Binningen, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Pluymackers, Johan Josef, niederländischer Staatsangehöriger, in Bitsch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Pluymackers, Johann Josef, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00].