Auskünfte zu Bruno Kurt Bräm
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Kurt Bräm
Publikationsnummer: 1159975, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Composits AG, in Zürich, CH-020.3.029.022-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 17, Publ. 5778702).
Statutenänderung:
24.10.2013.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Riedackerstrasse 20, 8153 Rümlang.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, Handel, Entwicklung für Verarbeitung und Vertrieb von vornehmlich Kunststoffprodukten, Dienstleistungen am Bau, Forschung und Entwicklung von Produkten sowie Durchführung aller damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Handels- und Finanztransaktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Bruno Kurt, von Otelfingen, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bräm, Bruno, von Otelfingen, in Schönenberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Jürg, von Bösingen, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2995052, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Composits AG, in Zürich, CH-020.3.029.022-3, Schaffhauserstrasse 560, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.08.2004.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Import, Handel, Entwicklung für Verarbeitung und Vertrieb von Verbundprodukten, Dienstleistungen am Bau, Forschung und Entwicklung von Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmungen gründen und veräussern, Liegenschaften erwerben und veräussern und Zweigniederlassungen in der Schweiz errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 19.08.2005 eine EDV-Anlage, Mobiliar und ein Fahrzeug, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bräm, Bruno Kurt, von Otelfingen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bräm, Bruno, von Otelfingen, in Schönenberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Treuhandbüro Hugo Lacher, in Einsiedeln, Revisionsstelle.