Auskünfte zu Roger Bovier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Bovier
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3031246, Handelsregister-Amt Wallis
Banque Raiffeisen Hérens, à Hérémence, CH-626.5.002.207-1, société coopérative (FOSC no 147 du 05.08.2003, p. 14, publ. 1115968).
Personne et signature radiée:
Bovier, Roger, de Hérémence, à Hérémence, directeur adjoint, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 1115968, Handelsregister-Amt Wallis
Banque Raiffeisen d'Hérémence, à Hérémence, société coopérative (FOSC no 221 du 14.11.2002, p. 16, publ. 728124).
Modification des statuts:
15.03.2003.
Nouvelle raison sociale:
Banque Raiffeisen Hérens.
Nouvelle adresse:
place de l'Eglise, 1987 Hérémence.
Fusion :
en assemblée générale du 15.03.2003, la société a ratifié deux contrats de fusion.
à savoir :
A) un contrat de fusion passé les 8 et 15.03.2003 avec la Banque Raiffeisen d' Evolène (FOSC du 21.03.2001, page 2092) aux termes duquel la Banque Raiffeisen Hérens reprend l'actif de CHF 42'009'301,00 et les passifs envers les tiers de CHF 40'970'475,00, soit un actif net de CHF 1'038'826,00 et B) un contrat de fusion passé les 14 et 15.03.2003 avec la Banque Raiffeisen de Mase/St-Martin (FOSC du 4.01.2001, page 70) aux termes duquel la Banque Raiffeisen Hérens reprend l'actif de CHF 41'877'016,00 et les passifs envers les tiers pour CHF 40'726'919,00, soit un actif net de CHF 1'150'097,00. Ces deux fusions s'effectuent conformément à l'article 914 CO et selon bilans au 31.12.2002.
Personnes et signatures radiées:
Logean, Michel, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Dayer, Louis, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Mayoraz, Jean-Claude, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Genolet, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Freiholz, Jean-Pierre, de Bouloz, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), secrétaire, avec signature collective à deux;
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Schafeitel, Marie-Claire, de Bussy-Chardonney, à Hérémence, membre, sans droit de signature [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Rong, Michel, de Evolène, à Arolla (Evolène), membre, sans droit de signature;
Moix, Jean, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Cina, Dario, de Salgesch, à Grône, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Bovier, Roger, de Hérémence, à Hérémence, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: gérant];
Moix, Gabriel, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Mauris, Eugène, de Evolène, à Evolène, directeur adjoint, avec signature collective à deux.