Auskünfte zu Philippe Botteron
Einträge zum Namen Philippe Botteron
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Philippe Botteron
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5892132, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Normatel Sàrl, à La Neuveville, CH-073.4.015.662-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 18.03.2004, p. 4, Publ. 2173148).
Nouvelle raison sociale:
Normatel Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 28.10.2010.
Adresse de liquidation:
c/o Revisia SA, rue Paul-Emile-Brandt 4, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000.00 et pour une part sociale de CHF 9'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 11'000.00];
Revisia SA (CH-073.3.000.358-8), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Publikationsnummer: 2173148, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Normatel Sàrl, à La Neuveville, Grand-Rue 1, 2520 La Neuveville, Société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
5.03.2004.
But:
Vente, installation et réparation d'appareils audio, vidéo, électroniques, multimédia, télécommunication, antennes, ainsi que d'appareils électroménagers. La société peut acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, acheter et vendre des immeubles, assumer des participations en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
Apports en nature : la société reprend de Botteron Philippe un véhicule Toyota Corolla 1.6 WG, modèle 1996, selon contrat du 05.03.2004, accepté pour le prix de CHF 6'500.--, montant imputé sur le capital social.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.--;
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--.
Publikationsnummer: 2115884, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jaggi Scherler électricité SA, à La Neuveville, Achat et vente, réparation et entretien des appareils électriques et de radio, TV, amplificateurs et appareils électroniques etc., Société anonyme (FOSC no 164 du 28.08.2003, p. 4, publ. 1147266).
Personne et signature radiée:
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Stücker, Jacques, de Eriz, à Lignières, administrateur, avec signature collective à deux.