Philippe Botteron
wohnhaft in Nods, aus Nods Aktuelle Mandate: Philippe Botteron, Normatel Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Philippe Botteron" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philippe Botteron"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Philippe Botteron" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philippe Botteron"
|
|
Philippe Botteron
wohnhaft in Genève, aus Val-de-Travers Aktuelle Mandate: Société coopérative d'habitation du coin, Largeur.com SA Verbundene Personen: Maëlle Kolly, Orlane Varesano, Jean Gabriel Sigrist und mehr So bleiben Sie über "Philippe Botteron" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philippe Botteron"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Philippe Botteron" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philippe Botteron"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Philippe Botteron leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Philippe Botteron arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von übrigen Informationsdienstleistungen
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringen von übrigen Informationsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Philippe Botteron
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Philippe Botteron
Publikationsnummer: 5892132, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Normatel Sàrl, à La Neuveville, CH-073.4.015.662-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 18.03.2004, p. 4, Publ. 2173148).
Nouvelle raison sociale:
Normatel Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 28.10.2010.
Adresse de liquidation:
c/o Revisia SA, rue Paul-Emile-Brandt 4, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 11'000.00 et pour une part sociale de CHF 9'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 11'000.00];
Revisia SA (CH-073.3.000.358-8), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Publikationsnummer: 2173148, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Normatel Sàrl, à La Neuveville, Grand-Rue 1, 2520 La Neuveville, Société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
5.03.2004.
But:
Vente, installation et réparation d'appareils audio, vidéo, électroniques, multimédia, télécommunication, antennes, ainsi que d'appareils électroménagers. La société peut acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, acheter et vendre des immeubles, assumer des participations en Suisse et à l'étranger.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Faits qualifiés:
Apports en nature : la société reprend de Botteron Philippe un véhicule Toyota Corolla 1.6 WG, modèle 1996, selon contrat du 05.03.2004, accepté pour le prix de CHF 6'500.--, montant imputé sur le capital social.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 11'000.--;
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 9'000.--.
Publikationsnummer: 2115884, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jaggi Scherler électricité SA, à La Neuveville, Achat et vente, réparation et entretien des appareils électriques et de radio, TV, amplificateurs et appareils électroniques etc., Société anonyme (FOSC no 164 du 28.08.2003, p. 4, publ. 1147266).
Personne et signature radiée:
Botteron, Philippe, de Nods, à Nods, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Scherler, Jean-Claude, de Köniz, à La Neuveville, président, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux];
Stücker, Jacques, de Eriz, à Lignières, administrateur, avec signature collective à deux.