Auskünfte zu Markus Bosshard Rose
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Bosshard Rose
Publikationsnummer: HR02-1005256171, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MECOS AG, in Zürich, CHE-106.278.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005113908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard Rose, Markus, von Zäziwil, in Wagenhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandel, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6638720, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MECOS AG, in Winterthur, CH-020.3.917.478-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, S. 0, Publ. 6603364).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lösch, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mandel, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard Rose, Markus, von Zäziwil, in Wagenhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6228648, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bomec AG, in Flurlingen, CH-020.3.024.283-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 28, Publ. 5031140).
Firma neu:
Bomec AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14. Juni 2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Walter, von Zäziwil, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bosshard, Markus, von Zäziwil, in Kaltenbach (Wagenhausen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Kaltenbach, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].