Auskünfte zu Francis Bosshard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Francis Bosshard
Publikationsnummer: HR02-1004691987, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Methernitha, Genossenschaft, in Linden, CHE-104.079.544, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Francis, von Weisslingen, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Froment, Gilles, von Niederhelfenschwil, in Linden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reymond, Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Linden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Andrieu, Jacques Jean Patrick , von Aigle, in Linden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Linden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
TMT electronics AG, bisher in T h u n , Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Handel mit elektronischen Geräten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.1999, S. 4130).
Gründungsstatuten:
15.01.1977.
Statutenänderung:
19.03.2001.
Firma neu:
Distar 7 AG.
Sitz neu:
L i n d e n .
Domizil neu:
Moosbühlweg 2, 3673 Linden.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Handel mit elektronischen Geräten und Produkten, mit kreativen Designerprodukten sowie Apparatebau;
sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital neu:
CHF 150'000.- [bisher: CHF 50'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: eingeschriebener Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Eintragung der Verwaltungsadresse wurde aufgehoben.]. [gestrichen: Adresse der Verwaltung: TMT electronics AG, Sekretariat, Moosbühlweg 2, 3673 Linden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Willi, von Bronschhofen und Tobel, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Francis, von Weisslingen, in Linden, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz-Treuhand, in Seedorf BE, Revisionsstelle [wie bisher];
Bitschnau, Martin, von Österreich, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Bruno, von Winterthur, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitschnau, Georg, von Österreich, in Linden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Bernadette, von Schangnau, in Linden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Federle-Morris, Melissa, von Neuhausen am Rheinfall, in Linden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.