Auskünfte zu Dr. Christian Borer
Einträge zum Namen Dr. Christian Borer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Christian Borer
Publikationsnummer: HR02-1005370002, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Grosstierpraxis Regio AG, in Muri (AG), CHE-105.311.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, S.0, Publ. 1728445).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Dooren, Ard, niederländischer Staatsangehöriger, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Dr. Christian, von Zürich und Erschwil, in Maschwanden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Erschwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wondergem, Ernst, niederländischer Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1167279, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Grosstierpraxis Regio AG, in Muri AG, CHE-105.311.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 916289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wondergem, Ernst, niederländischer Staatsangehöriger, in Auw, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Dr. Roland, von Mühlau, in Muri AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Dr. Christian, von Zürich und Erschwil, in Hagendorn, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maschwanden].
Publikationsnummer: 4855724, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Grosstierpraxis Regio AG, in Muri AG, CH-400.3.020.974-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 1, Publ. 2169938).
Statutenänderung:
03.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RWC Revisionen GmbH, in Muri AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Dr. Roland, von Mühlau, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wondergem, Ernst, niederländischer Staatsangehöriger, in Besenbüren, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Dr. Christian, von Zürich und Erschwil, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Merenschwand, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].