Auskünfte zu Bernard Bonvin
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernard Bonvin
Publikationsnummer: 6370998, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Groupe Cassandra SA, bisher in Genève, CH-660.1.186.991-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, S. 9, Publ. 5986346).
Gründungsstatuten:
13.12.1991.
Statutenänderung:
13.09.2011.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o QUADRIS PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen an Gesellschaften im In- oder Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch Veröffentlichung im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonvin, Bernard, von Lens, in Meyrin, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Preux, Georges, von Grône, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sofider SA (CH-660.0.704.985-1), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gray, Katherine, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Castellazzi, Francesco, von Arvigo, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Stefanie, von Neuenhof, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Michèle, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tebor Treuhand AG (CH-170.3.013.265-9), in Zug, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5737652, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Maferca SA, in Roveredo GR, CH-350.3.003.403-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2010, S. 11, Publ. 5620098).
Statutenänderung:
25.06.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Beteiligungen und Finanzierungen im Industrie-, Geschäfts-, Finanz- und Treuhandbereich sowie jede andere Tätigkeit, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 azioni al portatore di CHF 1000.00].
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung vom 24.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: La società è attualmente priva di un ufficio di revisione.].[gestrichen: La società è attualmente anche priva d'amministrazione.]. Die Gesellschaft war bisher in italienischer Sprache eingetragen. Auf Wunsch der Gesellschaft wird sie neu in deutscher Sprache eingetragen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Bernard, von Lens, in Bassins, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Patrick, von Begnins, in Begnins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mora, José, spanischer Staatsangehöriger, in Leysin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2351562, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Farlam AG, in Zürich, CH-020.3.025.246-1, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2002, S. 19, Publ. 728374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Preux, Georges, von Grône, in Coppet, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Alain, von Carouge GE, in Genf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonvin, Bernard, von Lens, in Bassins, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.