Auskünfte zu Michael Bongni
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Bongni
Publikationsnummer: HR02-1004693739, Handelsregister-Amt Bern, (36)
projects&more GmbH, in Bern, CHE-115.008.614, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2016, Publ. 3215233).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cardillo, Roberto, von Ittigen, in Hindelbank, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bongni, Michael, von Galmiz, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004538000, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Emotions Academy AG, in Diemtigen, CHE-196.781.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3797051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bongni, Michael, von Galmiz, in Salvenach (Murten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004499232, Handelsregister-Amt Bern, (36)
domus connect GmbH, in Hindelbank, CHE-446.232.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356867).
Statutenänderung:
12.11.2018.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Haldenweg 14, 3074 Muri b. Bern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardillo, Roberto, von Ittigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Hindelbank];
Bongni, Michael, von Galmiz, in Salvenach (Murten), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Murten].