Auskünfte zu Willi Bolliger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Willi Bolliger
Publikationsnummer: 4769952, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Löhren, in Schmiedrued, CH-400.5.907.159-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 2, Publ. 3335754).
Statutenänderung:
22.04.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 26.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Rudolf, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Willi, von Schmiedrued, in Schmiedrued-Walde, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1054972, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Käsereigenossenschaft Walde, in Schmiedrued, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 06.03.2003, S. 2, Publ. 892648).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Walter, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Samuel, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bolliger, Willi, von Schmiedrued, in Schmiedrued, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Eugen, von Niederbipp, in Schmiedrued, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.