Auskünfte zu Emil Bollier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Bollier
Publikationsnummer: HR02-1005233564, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Floristikart GmbH, in Altdorf (UR), CHE-354.743.546, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, S.0, Publ. 1753575).
Domizil neu:
Schützengasse 1, 6460 Altdorf UR.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollier, Emil, von Horgen, in Flüelen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Rita, von Flüelen, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 1753575, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Lunaria GmbH, in Altdorf UR, CHE-354.743.546, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 17, Publ. 5994130).
Statutenänderung:
30.09.2014.
Firma neu:
Floristikart GmbH. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Rita, von Flüelen, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bollier, Emil, von Horgen, in Flüelen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5994130, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Lunaria GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.000.093-9, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf UR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Blumengeschäfts sowie die Erbringung von sämtlichen floristischen Dienstleistungen und Dekorationen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen. sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten , zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herger, Rita, von Flüelen, in Flüelen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bollier, Emil, von Horgen, in Flüelen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.