Auskünfte zu Beat Bolli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Bolli
Publikationsnummer: 4037441, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
KENTRONIC AG, in Dietikon, CHE-107.324.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, Publ. 4995116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Natalia, von Stein (AR), in Dietikon, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Beat, von Beringen, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publikationsnummer: 2916644, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kentronic AG, in Dietikon, CH-020.3.000.697-6, Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.1999, S. 7542).
Statutenänderung:
27.08.2004.
Firma neu:
KENTRONIC AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(KENTRONIC SA) (KENTRONIC Ltd) (KENTRONIC Inc).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Gütern aller Art, insbesondere mit Hard- und Software im Rahmen der elektronischen Informationstechnik, Entwicklung und Herstellung von Hard- und Software sowie Dienstleistungen und Beratungen im Bereich der Elektro-technik, Kommunikationstechnik, Informationstechnik und des Risk Management. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engler, Max, von Stein AR, in Dietikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Beat, von Beringen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Engler, Alfred, von Stein AR, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Natalia, von Stein AR, in Dietikon, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Richard, von Herbligen, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kentronic AG, in N e e r a c h, Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.1996, S. 4656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alkalay, Gabriela, von Zürich, in Neerach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Beat, von Beringen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Revisionsstelle];
Engler, Max, von Stein AR, in Dietikon, Revisionsstelle.