Auskünfte zu Rolf Boegli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Boegli
Publikationsnummer: 2865357, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vektor AG, in Uster, CHE-107.158.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2015, Publ. 2415701). Gemäss Erklärung vom 17.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boegli, Rolf, von Oetwil an der Limmat, in Hombrechtikon, Delegierter des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trewitax Zürich AG (CHE-109.047.735), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2812619, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elematic AG in Liquidation, in Uster, CHE-107.899.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boegli, Rolf, von Oetwil an der Limmat, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6873566, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elematic AG, in Uster, CH-020.3.907.727-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, Publ. 6278310).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boegli, Rolf, von Oetwil an der Limmat, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ekberg, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.