Auskünfte zu Florian Moritz Blattmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Florian Moritz Blattmann
Publikationsnummer: HR02-1005674862, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Anliker AG Bauunternehmung, in Zürich, CHE-448.913.846, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005393875).
Hauptsitz in:
Emmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Bruno, von Lungern, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Florian, von Oberägeri, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004979437, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mr. Green Holding GmbH, in Zürich, CHE-445.727.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911482).
Statutenänderung:
10.09.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.08.2020 und Bilanz per 21.08.2020 mit Aktiven von CHF 148'262.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Mr. Green Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mr. Green Holding SA) (Mr. Green Holding Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 39'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alabor, Simone, von Altstätten, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner Egli, Lukas, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blattmann, Florian Moritz, von Oberägeri, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Oliver Patric, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karrer, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smith, Keiran Nicholas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Leo Ferenc, von Kaltbrunn, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller Recycling AG (CHE-105.553.933), in Hinwil, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisler, Valentin, von Zürich, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fisler, Valentin Bilbo, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Joel, von Hinwil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004794673, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mr. Green Holding GmbH, in Zürich, CHE-445.727.678, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481038).
Statutenänderung:
17.12.2019.
Stammkapital neu:
CHF 39'000.00 [bisher: CHF 37'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner Egli, Lukas, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 250.00];
Blattmann, Florian Moritz, von Oberägeri, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 250.00];
Ettlin, Oliver Patric, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Karrer, David, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 250.00;
Steiner, Leo Ferenc, von Kaltbrunn, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 250.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 250.00].