Auskünfte zu Jean-Pierre Blanc
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Pierre Blanc
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005858419, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 184 du 22.09.2022, Publ. 1005567309).
Nouvelle adresse:
Route d'Ayent 18, 1971 Grimisuat.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Jean, Bernard Narcisse, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 4312225, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2018, Publ. 4210781).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Marchand, Géraldine, de Grimisuat, à Grimisuat, présidente du conseil de fondation et membre du comité de direction, avec signature collective à deux;
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, directeur, avec signature collective à deux avec le président du comité de direction;
Jollien, Nicole, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Morard, Bernard, de Ayent, à Ayent, membre, sans droit de signature;
Savioz, Dominique, de Ayent, à Ayent, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Balet, Gisela, de Grimisuat, à Grimisuat, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Constantin, Christian, de Arbaz, à Arbaz, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Fontannaz, Gabriel, de Conthey, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Zimmermann, Jean Charles, de Wattenwil, à Grimisuat, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, président du conseil de fondation, membre du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Aymon, Marc, dit Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, membre, avec signature collective à deux, sans mode de signature inscrit];
Vuigner, Raphaël, de Grimisuat, à Grimisuat, membre et secrétaire du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux;
Chioléro, Renée Marlyne, dite Marlyne, de Lausanne, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Mottier, Raymond, de Ormont-Dessous, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature;
Mäder, Jelle, de Mühleberg, à Chamoson, directeur, avec signature collective à deux avec le président du comité de direction ou un membre du comité de direction;
Zufferey, Daniel , de Anniviers, à Ayent, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 5143854, Handelsregister-Amt Wallis
Fondation Valaisanne en faveur de la Prévention et du Traitement de l'Alcoolisme et de la Toxicomanie, à Sion, CH-626.7.002.681-1, fondation (FOSC no 39 du 26.02.2008, p. 19, publ. 4360596).
Personne et signature radiée:
Blanc, Jean-Pierre, de Ayent, à Ayent, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Nanchen, Fernand, de Lens, à Lens, président, avec signature collective à deux.