Auskünfte zu Dr. Diane Bitzel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Diane Bitzel
Publikationsnummer: HR02-1004837062, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Firefly Information Management AG, in Zug, CHE-485.845.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, S.0, Publ. 2038779).
Firma neu:
Firefly Information Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Firefly Information Management SA en liquidation) (Firefly Information Management Ltd in liquidation).
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 150.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 150.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzel, Dr. Diane, deutsche Staatsangehörige, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brünisholz, Adrian, von Schwarzenburg, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Martin, von Glarus Süd, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Confidas Treuhand AG (CHE-375.661.173), in Zug, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 2038779, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Firefly Information Management AG, in Zug, CHE-485.845.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836391). [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiesser, Martin, von Glarus Süd, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brünisholz, Adrian, von Schwarzenburg, in Hasle bei Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitzel, Dr. Diane, deutsche Staatsangehörige, in Rheine (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CHE-105.060.719), in Baden, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4059492, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Camelot IDPro AG, in Zürich, CH-020.3.029.779-6, Management- und IT-Beratungs-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 17, Publ. 3347370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzel, Diane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.