Auskünfte zu Martin Bischoff
Einträge zum Namen Martin Bischoff
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Bischoff
Publikationsnummer: 4464570, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lada (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Münchenbuchsee, in Münchenbuchsee, CH-053.9.016.747-9, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 3, Publ. 3505400).
mit Hauptsitz in:
Freiburg.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-217.0.630.784-4.
Statuten Hauptsitz:
[Streichung des Statutendatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 05.02.2004].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV].
Zweck Hauptsitz:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Streichung von Vladimir Sedykh und Beat Corpataux von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sedykh, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bischoff, Martin, von Thun, in Münchenbuchsee (Zollikofen), Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corpataux, Beat, von Tentlingen, in Tentlingen, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2206826, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lada (Schweiz) AG, Zweigniederlassung Münchenbuchsee (Lada (Suisse) SA, succursale de Münchenbuchsee) (Lada (Svizzera) SA, succursale Münchenbuchsee), in Münchenbuchsee, Industriestrasse 47, 3052 Zollikofen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Lada (Schweiz) AG (Lada (Suisse) SA) (Lada (Svizzera) SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Freiburg.
Statuten Hauptsitz:
05.01.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
22.02.1995.
Zweck Hauptsitz:
Import von Automobilfahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör der Marke Lada in die Schweiz;
Handel, Import und Export mit allen Produkten;
Beteiligung an Gesellschaften mit ähnlichem Zweck.
Eingetragene Personen:
Sedykh, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Villars-sur-Glâne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Buyssens, Grégoire, von Chêne-Bougeries, in Givisiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischoff, Martin, von Thun, in Münchenbuchsee (Zollikofen), Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Simtec M. Bischoff, in M ü n c h e n b u c h s e e, Industriestrasse 43, 3052 Zollikofen, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Import, Export von sowie Handel mit Waren aller Art. Setzt das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft «Simtec M. Bischoff + S. Ruch», in Münchenbuchsee, im Sinne von Art. 579 OR fort .
Eingetragene Personen:
Bischoff, Martin, von Thun, Münchenbuchsee, Inhaber, mit Einzelunterschrift.