Auskünfte zu René Thomas Birri
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: René Thomas Birri
Publikationsnummer: HR02-1005597497, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Birri Architekten AG, in Stein (AG), CHE-107.107.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, S.0, Publ. 1940267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, René, von Zeihen, in Stein AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birri, Simon, von Zeihen, in Stein (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005261775, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Areal B AG, in Stein (AG), CHE-420.947.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, S.0, Publ. 6645068). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, René Thomas, von Zeihen, in Stein AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog Treuhand AG (CHE-106.004.497), in Stein AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Maya Aloisia, von Erschwil, in Genf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birri, Marc, von Zeihen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birri, Patrick, von Zeihen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birri, Simon, von Zeihen, in Stein (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1940267, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Birri Architekten AG, in Stein AG, CHE-107.107.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1906757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, Yvonne, von Zeihen, in Stein AG, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birri, René, von Zeihen, in Stein AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Birri, Marc, von Zeihen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birri, Simon, von Zeihen, in Stein AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birri, Patrick, von Zeihen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.