Auskünfte zu Hans Rudolf Bircher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Bircher
Publikationsnummer: 4375525, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H. R. Bircher AG, in Küttigen, CHE-108.782.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2273373).
Statutenänderung:
05.07.2018.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Stritengässli 24, 5000 Aarau.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Hans Rudolf, von Küttigen, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Hans Peter, von Küttigen, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Personalfürsorgestiftung der H.R. Bircher AG, in K ü t t i g e n , Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 12.01.1980, S. 127).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der H.R. Bircher AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.02.2001 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Hans Rudolf, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
H.R. Bircher Bau AG, in K ü t t i g e n , Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.1994, S. 738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Hans Rudolf, von Küttigen, in Küttigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bircher, Babette, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringeli, Iwan, von Bärschwil, in Rohr AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.