Auskünfte zu Eduard Bielser-Auer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Bielser-Auer
Publikationsnummer: 6279996, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Waage-Muttenz GmbH, bisher in Muttenz, CH-280.4.005.791-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 5, Publ. 6027416).
Gründungsstatuten:
27.08.2002.
Statutenänderung:
19.07.2011.
Firma neu:
Kleinrath und Kovarik Transport GmbH.
Sitz neu:
Erlinsbach AG.
Domizil neu:
c/o Heinz Hartmann, Häsiweg 7, 5018 Erlinsbach.
Zweck neu:
Durchführung von Personentransporten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auer Bielser, Ruth, von Pratteln und Muttenz, in Muttenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Bielser-Auer, Eduard, von Pratteln, in Muttenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinrath, Karl, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kovarik, Vladimir, von Dagmersellen, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5001946, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Waage-Muttenz GmbH, in Muttenz, CH-280.4.005.791-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2002, S. 4). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bielser-Auer, Eduard, von Pratteln, in Muttenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 627358, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Waage-Muttenz GmbH, in Muttenz, Hauptstrasse 22, 4132 Muttenz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.08.2002.
Zweck:
Betrieb des Restaurants 'Wirtschaft zur Waage', in Muttenz. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bielser-Auer, Eduard, von Pratteln, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Auer Bielser, Ruth, von Pratteln und Muttenz, in Muttenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Auer, Peter, von Muttenz, in Muttenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.