Auskünfte zu Matthias Biedermann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Matthias Biedermann
Publikationsnummer: 1086859, Handelsregister-Amt Zug, (170)
overnightevents.ch GmbH, in Cham, CH-170.4.001.189-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Theodor, von Winznau, in Cham, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00;
Biedermann, Matthias, von Cham, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, David, von Winznau und Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 12'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 6800250, Handelsregister-Amt Zug, (170)
overnightevents.ch GmbH, in Cham, CH-170.4.001.189-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6139062).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, David, von Winznau und Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Biedermann, Matthias, von Cham, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6139062, Handelsregister-Amt Zug, (170)
FarmerGate GmbH, in Zug, CH-170.4.001.189-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 23, Publ. 6023090).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Firma neu:
overnightevents.ch GmbH.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Theodor Biedermann, Kleinweid 6, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere technische und betriebswirtschaftliche Beratung, ISO-Zertifizierungsberatungen und Audits, Seminare, Fort- und Weiterbildung sowie die Organisation von Veranstaltungen aller Art;
Verlagswesen, namentlich die Herausgabe von Zeitschriften und Büchern;
Informations- und Datenvermittlung;
Nachweis von Anbietern und Nachfragern im Endkunden- und Händlergeschäft (auch Maklertätigkeiten);
Entwicklung und Vermittlung von sowie Information über Soft- und Hardware, einschliesslich der hiezu erforderlichen Vermarktungskonzepte;
Handel mit Waren aller Art (inkl. Import und Export);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Patrick, von Hergiswil NW, in Hindelbank, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Matthias, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00.