Auskünfte zu Markus Bider
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Bider
Publikationsnummer: HR02-1004688540, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CHE-102.864.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592755).
Statutenänderung:
05.07.2019.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Martin, von Gommiswald, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santhiram, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Suganami, Hiroshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 766170, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sekisui (Europe) AG, in Luzern, Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 9, Publ. 673876).
Statutenänderung:
3.12.2002.
Firma neu:
Alveo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alveo SA) (Alveo Ltd.).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2002 und Bilanz per 30.09.2002 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Alveo AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 67'787'037.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 20'007'854.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Weiteres Geschäftslokal:
Luzernerstrasse 141a, 6014 Littau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matsunaga, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Otsu-City (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatematsu, Keisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allinckx, Igor, französicher Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gallati, Johann, von Näfels, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hauser, Heinz, von Rifferswil, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.