Auskünfte zu Erwin Berni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erwin Berni
Publikationsnummer: 3975059, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Coca-Cola HBC Schweiz AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-109.620.391, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3647825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Beat, von Vals, in Vals, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berni, Erwin, von Vals, in Vals, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3590261, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
sanavals Gesundheitskasse, in Vals, CHE-108.926.137, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, Publ. 2311709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berni, Erwin, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz-Rieder, Anton, von Vals, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miller, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illien-Mittner, Nadja, von Vals, in Vals, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3410000, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Öffentliche Kranken- und Unfallkasse Lugnez II, in Vals, CH-350.8.000.006-7, Bietet und vermittelt ihren Mitgliedern Versicherungsschutz nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Tod und Invalidität, Selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2000, S. 8310).
Urkunde neu:
20.05.2006.
Rechtsform neu:
Stiftung.
Umwandlung:
Das Institut des öffentlichen Rechts wird gemäss Gemeindeversammlungsbeschlüssen vom 30.08.2005, 31.10.2005, 25.11.2005, 07.12.2005, 12.12.2005, Umwandlungsplan vom 18.05.2006, Beschluss der Delegiertenversammlung vom 20.05.2006 und Inventar per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 6'831'501.43 und Fremdkapital von CHF 3'650'931.85 in eine Stiftung umgewandelt.
Zweck neu:
Versichert ihre Versicherten nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Mutterschaft, Tod und Invalidität. Fördert Bestrebungen zur Gesundheitsvorsorge und Krankheitsverhütung durch Aufklärung und Unterstützung geeigneter Massnahmen und Einrichtungen. Kann sich Verbänden anschliessen, sich an solchen beteiligen, sie unterstützen, mit ihnen zusammenarbeiten, Niederlassungen und Geschäftsstellen errichten.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 5 Mitgliedern, Geschäftsführung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörger-Tönz, Fredy, von Vals, in Vals, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tönz-Rieder, Anton, von Vals, in Vals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs-Casanova, Alexi, von Suraua, in Surcasti, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Camuns, in Uors-Peiden];
Berni-Derungs, Paula, von Suraua und Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Surcasti und Vals, Aktuarin];
Berni, Erwin, von Vals, in Vals, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cadetg, Hans, von Pitasch, in Pitasch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stefan, von Vals, in Vals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid + Berni Treuhand, in Vals, Revisionsstelle.