Auskünfte zu Heinz Bernet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Bernet
Publikationsnummer: 1867797, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
HEINZ BERNET AG, in Altbüron, CHE-112.716.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 12, Publ. 5002822).
Firma neu:
HEINZ BERNET AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.12.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Ursula, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Bernet, Sandra, von Altbüron und Willisau, in Altbüron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Remo, von Altbüron, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Heinz, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4199176, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft für Sport-, Kultur- und Freizeitanlagen, Hiltbrunnen, Altbüron-Grossdietwil, mit Sitz in Altbüron, in Altbüron, CH-100.5.015.662-9, Bau und Betrieb einer geeigneten Sport- und Mehrzweckhalle auf dem Areal 'Hiltbrunnen' in den Gemeinden Altbüron und Grossdietwil, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 11, Publ. 3751696).
Domizil neu:
c/o Esther Scheidegger, Schlossweg 7, 6147 Altbüron.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Pius, von Grossdietwil und Pfaffnau, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bernet, Heinz, von Altbüron, in Altbüron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Lingg, Ruedi, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zettel, Beatrice, von Abtwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Louis, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaeggi, Daniela, von Altbüron, Zell LU und Walterswil SO, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Zell LU und Walterswil];
Meyer, Sandra, von Altbüron und Willisau, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3751696, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft für Sport-, Kultur- und Freizeitanlagen, Hiltbrunnen, Altbüron-Grossdietwil, mit Sitz in Altbüron, in Altbüron, CH-100.5.015.662-9, Bau und Betrieb einer geeigneten Sport- und Mehrzweckhalle auf dem Areal 'Hiltbrunnen' in den Gemeinden Altbüron und Grossdietwil, Genossenschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2000, S. 47).
Domizil neu:
c/o Heinz Bernet, Unterdorf 17, 6147 Altbüron.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Oswin, von Altbüron, in Altbüron, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Vizepräsident;
Rölli, Renate, von Altbüron, in Altbüron, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Krauer, Thomas, von Grossdietwil, in Altbüron, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Aebischer, Verena, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bättig, Susanne, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dietmar, von Grossdietwil und Winikon, in Grossdietwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Bernet, Heinz, von Altbüron, in Altbüron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien nicht mit Präsident];
Troxler, Peter, von Hochdorf, in Altbüron, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Scheidegger, Esther, von Altbüron und Huttwil, in Altbüron, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Affentranger, Luzia, von Grossdietwil und Ebersecken, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frank, Louis, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaeggi, Daniela, von Altbüron, Zell LU und Walterswil, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Hans, von Melchnau, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, Ruedi, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zettel, Beatrice, von Abtwil, in Grossdietwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.