Auskünfte zu Christian Beer
Einträge zum Namen Christian Beer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Beer
Publikationsnummer: HR02-1005429448, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
INHATECH GmbH, in Buchs (AG), CHE-284.314.497, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004808053).
Statutenänderung:
02.03.2022.
Sitz neu:
Hunzenschwil.
Domizil neu:
Westring 5, 5502 Hunzenschwil. Gemäss Erneuerung der Erklärung der Geschäftsführung vom 08.03.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Christian, von Trub, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beer, Karin, von Zetzwil, in Buchs (AG), mit Einzelunterschrift;
Beer, Werner, von Trub, in Suhr, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Markus, von Beinwil am See, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR01-1004808053, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
INHATECH GmbH, in Buchs (AG), CHE-284.314.497, Lochmattweg 30, 5033 Buchs AG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2019.
Zweck:
Kauf, Verkauf, Halten und Verwaltung von Immobilien, Handel, Installation, Service, Umbau und Reparaturen von Investitionsgütern im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik sowie Umbau, Service und Reparaturen von Fahrzeugen, insbesondere auch schienengebundene;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.12.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Beer, Christian, von Trub, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Beer, Karin, von Zetzwil, in Buchs (AG), mit Einzelunterschrift;
Beer, Werner, von Trub, in Suhr, mit Einzelunterschrift.