Auskünfte zu Tristan Baur
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tristan Baur
Publikationsnummer: 6850476, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baur Metallbau AG, in Mettmenstetten, CH-020.3.006.199-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 29, Publ. 5213258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Tristan, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Chantal, von Mettmenstetten, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niederberger, Hanspeter, von Wolfenschiessen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buochs].
Publikationsnummer: 5213258, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baur Metallbau AG, in Mettmenstetten, CH-020.3.006.199-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.1995, S. 3485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Therese, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Tristan, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Werner, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Niederberger, Hanspeter, von Wolfenschiessen, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baur Metallbau AG, in Mettmenstetten, Erspachstrasse 24, 8932 Mettmenstetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.6.1995.
Zweck:
Ausführung von Metallbauarbeiten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.500000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.500000.
Aktien:
500 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Werner Baur, in Mettmenstetten, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 mit Aktiven von Fr.3403138.55 und Passiven von Fr.2447450.10, wofür 500 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.455688.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Baur, Werner, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Baur, Therese, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Chantal, von Mettmenstetten, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baur, Tristan, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
"Revision" Aktiengesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.