Auskünfte zu Dr. Jürg Baur
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Jürg Baur
Publikationsnummer: HR02-1004665337, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten (AG), CHE-107.120.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Las Terrenas (DO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ulrich, von Mülligen, in Bellikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métral, Olivier, von Mont-Noble, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durrer, Urs, von Kerns, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2584769, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten (AG), CHE-107.120.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2190781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Josef, von Kerns, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métral, Olivier, von Mont-Noble, in Oberrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Las Terrenas (DO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen].
Publikationsnummer: 5026616, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prelit AG, in Stetten AG, CH-400.3.000.318-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2006, S. 1, Publ. 3628586).
Statutenänderung:
23.04.2009.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit chemischen Produkten und Verfahren, insbesondere im Bereich der Oberflächenbehandlungen sowie Verkauf von Abwasser-Aufbereitungsanlagen und sämtlichen mit diesen Tätigkeiten zusammenhängenden Dienstleistungen;
kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen eröffnen und sich an Unternehmungen beteiligen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Dr. Jürg, von Beinwil am See, in Wettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.