Auskünfte zu Massimo Bartucca
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Massimo Bartucca
Publikationsnummer: HR02-1005752415, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bartucca Gipsergeschäft GmbH, in Fällanden, CHE-151.237.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366614).
Statutenänderung:
10.05.2023.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Roosstrasse 44c, 8105 Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartucca, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartucca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005366614, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TalentePool GmbH, bisher in Bremgarten (AG), CHE-151.237.665, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005304215).
Statutenänderung:
16.12.2021.
Firma neu:
Bartucca Gipsergeschäft GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Bodenacherstrasse 18, 8121 Benglen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gipser- und Fassadenarbeiten sowie Beplankung und Auslockung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Traber, Marcella Olivia, von Arosa, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartucca, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bartucca, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.