Auskünfte zu Christian Barth
Einträge zum Namen Christian Barth
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Barth
Publikationsnummer: 2953655, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Läser Textil GmbH, in Amriswil, CHE-114.758.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1947943).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mettler, Doris, von Hemberg, in Amriswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1947943, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Läser Textil GmbH, bisher in Wittenbach, CHE-114.758.641, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 929575).
Gründungsstatuten:
06.03.2009.
Statutenänderung:
12.01.2015.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 52, 8580 Amriswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läser, Heinz, von Gontenschwil, in Wittenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 929575, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Läser Textil GmbH, in Wittenbach, CH-320.4.064.906-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 16, Publ. 5659020).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barth, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Altnau, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Läser, Heinz, von Gontenschwil, in Wittenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].