Auskünfte zu Dialma Jakob Bänziger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dialma Jakob Bänziger
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DR Druckerei Richterswil AG, in R i c h t e r s w i l , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.1998, S. 7663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wengle, Dr. Richard, von Richterswil und Kreuzlingen, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Hatt, Rudolf, von Waltalingen, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Altstätten, Tiefenackerstrasse 4, 9450 Altstätten, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure SIA ASCI Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 37 vom 22.02.1996, S. 1047].
Zweck Hauptsitz:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Reto, von Grüsch, in Altstätten, mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH, in Mels, Butzerrainstrasse, 8887 Mels, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma des Hauptsitzes:
Bänziger + Köppel + Partner Ingenieure + Planer SIA ASIC Diplomingenieure ETH.
Rechtsnatur:
Kollektivgesellschaft.
Hauptsitz:
Buchs SG.
Eingetragen im HRG am HS:
18.12.1975 [letzte Publikation: SHAB Nr. 127 vom 04.07.1995, S. 3740].
Zweck:
Ingenieurbüro für Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Bauleitungen, Sanierungen, Ingenieurbiologie, Bauphysik, Expertisen, Beratungen.
Eingetragene Personen:
Bacchetta, Aldo, von Astano, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bänziger, Dialma Jakob, von Zürich und Lutzenberg, in Richterswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Brändli, Werner, von Dürnten, in Maienfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Köppel, Albert Josef, von Au SG, in Buchs SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Walser, Rolf, von Rehetobel, in Heiligkreuz (Mels), mit Einzelprokura.