Auskünfte zu Jan Bachmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jan Bachmann
Publikationsnummer: HR02-1005331848, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft Mietshäuser Syndikat, in Basel, CHE-269.105.325, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169891).
Statutenänderung:
13.09.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wohngenossenschaft E260, in Basel (CHE-279.876.571), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'095'305.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 885'055.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 2'080 Anteile zu CHF 100.00 .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Jan, von Uesslingen-Buch, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oldörp, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döbeli, Andreas, von Meisterschwanden, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderkum, Michaela, von Gurtnellen, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauz, Andreas, von Arosa, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Louis, von Rothrist, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004743420, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Genossenschaft Mietshäuser Syndikat, in Basel, CHE-269.105.325, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, S.0, Publ. 3051903). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Julia, von Rüthi SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Jan, von Uesslingen-Buch, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehriger, Gianna Luisa, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Jonathan David, von Stansstad, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Katharina Eleonora, von Stansstad, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Claudia, von Brislach, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Donat, von Tafers, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.