Auskünfte zu Obaid Azib
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Obaid Azib
Publikationsnummer: 4091005, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Bogaz Seafood Industries AG, in Zug, CHE-259.047.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882493).
Statutenänderung:
22.02.2018.
Firma neu:
Domstein Seafood AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Domstein Seafood Ltd.) (Domstein Seafood SA). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.02.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azib, Obaid, britischer Staatsangehöriger, in Derby (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rina Rosarina, Maria, indonesische Staatsangehörige, in Bandung (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novikov, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Panosian, Artur, dänischer Staatsangehöriger, in Hohenlockstedt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3410545, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Xonox GmbH, in Teufen (AR), CHE-188.724.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013775).
Statutenänderung:
13.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, Verwalten und Verkaufen von Beteiligungen sowie von Marken-, Patenten- und anderen Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft darf ohne Zustimmung der Gesellschafterversammlung keine Markenrechte veräussern oder belasten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azib, Obaid, britischer Staatsangehöriger, in Derby (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pedersen, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Hoerning (DK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppenberger, Andreas Conrad, von Neckertal, in Teufen (AR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rocha De Moura, Antonio Miguel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Riba de Ave (PT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Graf von und zu Sandizell, Nikolaus Carl Max Emanuel Heinrich Herbert Tassilo, deutscher Staatsangehöriger, in Praia (CV), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Claus-Peter Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3013775, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
WK Real Estate GmbH, bisher in Freienbach, CHE-188.724.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549481).
Statutenänderung:
15.08.2016.
Firma neu:
Xonox GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Xonox LLC).
Sitz neu:
Teufen (AR).
Domizil neu:
c/o Säntis Treuhand GmbH, Fadenrainstrasse 7, 9053 Teufen AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Kapitalmarkttransaktionen und strukturierte Finanzierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, erstellen und umbauen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieting, Thorsten Peter, von Einsiedeln, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wieting, Nicole, von Einsiedeln, in Freienbach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Azib, Obaid, britischer Staatsangehöriger, in Derby (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pedersen, Torben, dänischer Staatsangehöriger, in Hoerning (DK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Colshorn, Nicolai Helmut Carl-Hermann Claus, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.