Auskünfte zu Roger Arnold
Einträge zum Namen Roger Arnold
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Arnold
Publikationsnummer: 4569316, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
generalplan 4 ag, in Luzern, CH-100.3.789.146-3, Alpenquai 4, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2008.
Zweck:
Erbringung von Generalplanerarbeiten aller Art im Bauwesen einschliesslich Beratungen und Expertentätigkeiten;
Vermittlung, Erwerb, Verkauf und Belastung von Grundstücken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. Gemäss Erklärung der Gründer vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grimm, Thomas, von Luzern und Trubschachen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Thomas, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4004934, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, CH-100.3.024.989-7, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 06.02.2003, S. 9, Publ. 849288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Luzern und Sursee, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ATLAS Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
OBT AG, Filiale St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 849288, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Peter Baumann + Partner AG, in Luzern, Erbringung von Architektur-, Design- und Planungsleistungen aller Art inklusive Expertentätigkeit und Generalplanung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hergert, Roland, von Aarau, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Roger, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.