Auskünfte zu Deborah Ursula Arn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Deborah Ursula Arn
Publikationsnummer: HR02-1005260730, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
R.E.M. ag, in St. Gallen, CHE-391.012.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, S.0, Publ. 2269569).
Statutenänderung:
23.07.2021.
Sitz neu:
Wattwil.
Domizil neu:
Waisenhausstrasse 25, 9630 Wattwil.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 23. Juli 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Josua Emmanuel, von Büetigen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Arn, Deborah Ursula, von Büetigen, in Winterthur, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung betr. Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publikationsnummer: 2066925, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
R.E.M. ag, in Speicher, CHE-391.012.458, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Roland, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Deborah Ursula, von Büetigen, in Winterthur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arn, Josua Emmanuel, von Büetigen, in Winterthur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].