Auskünfte zu Ignacio Arévalo Vazquez
Neueste SHAB-Meldungen: Ignacio Arévalo Vazquez
Publikationsnummer: HR02-1006122791, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
I. Arevalo GmbH, in Mülligen, CHE-105.474.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800398).
Firma neu:
I. Arevalo GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Consila Treuhand AG, Mitteldorfstrasse 37, 5033 Buchs AG Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arévalo Vazquez, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Arevalo, Ignacio, in Mülligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005800398, Handelsregister-Amt Aargau
I. Arevalo GmbH, in Mülligen, CHE-105.474.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S.2, Publ. 6038262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Gabriele, von Hallwil, in Mülligen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arevalo, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Mülligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
sourcag AG, in M ü n c h e n s t e i n, Ausführung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit Geschäftstransaktionen für Finanzinstitute, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2000, S. 50).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arevalo, Ignacio, spanischer Staatsangehöriger, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbeisen, Johanna, von Wahlen, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.