Auskünfte zu Kazimierz Arciszewski
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kazimierz Arciszewski
Publikationsnummer: 6439584, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Richterswil, CH-020.3.922.651-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6270812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arciszewski, Kazimierz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochaix, Dr. Marcel, von Chavannes-de-Bogis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4531656, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG, in Richterswil, CH-020.3.922.651-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2004, S. 28, Publ. 2615146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Dr. Louis-Charles, von St. Gallen und Walenstadt, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arciszewski, Kazimierz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (D), Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rochaix, Dr. Marcel, von Chavannes-de-Bogis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Satelco AG (Satelco SA) (Satelco Inc), in Wädenswil , Fernmelde- und Computertechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.83 vom 29.4.1994 S.2340).
Statutenänderung:
17.6.1994, 30.6.1994.
Übersetzungen der Firma neu:
(Satelco SA) (Satelco Ltd).
Aktienkapital neu:
Fr.750000 (bisher: Fr.250000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.750000.
Aktien neu:
750 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 250 Inhaberaktien zu Fr.1000).
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arciszewski, Kazimierz, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Dr. Louis-Charles, von St.
Gallen und Walenstadt, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Gerdesic, Franz, von Richterswil, in Richterswil, Delegierter, mit Einzelunterschrift (bisher:
Präsident und Delegierter);
Gerdesic, Maria, von Richterswil, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied).