Auskünfte zu Alexandra Angermann-Stieger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alexandra Angermann-Stieger
Publikationsnummer: HR02-1006027841, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel, CHE-108.459.756, Verein (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Peter, von Zofingen, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deragisch, Claudio Gion, von Tujetsch, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angermann-Stieger, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Simona Ursula, von Eggiwil, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtin, Daniela, von Möhlin, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hellmüller, Andrea Therese, von Walterswil (BE), in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3650496, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Psychology of Vision DACH, in Solothurn, CH-241.6.003.671-7, Förderung von Persönlichkeitsentwicklung usw., Verein (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2005, S. 12, Publ. 3053404).
Statutenänderung:
12.07.2005.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stieger, Urs, von Oberriet SG, in Aetingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angermann Stieger, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Aetingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Neufahrn b. Freising (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Susanne, von Basel und Rünenberg, in Solothurn, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes].
Publikationsnummer: 2028846, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Psychologie of Vision DACH, in Solothurn, bei Susanne Ernst, Vom Staal-Weg 3, 4500 Solothurn, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2003, 26.11.2003.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung von Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Spiritualität. Dies kann unter anderem durch das Anbieten von Kursen, Seminaren, Vorträgen oder anderen Veranstaltungen, durch Öffentlichkeitsarbeit sowie andere geeignete Aktivitäten geschehen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zahlungen der anerkannten Nichtmitglieder, Schenkungen, andere Einnahmen und Erträge aus dem Vermögen.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Stieger, Urs, von Oberriet SG, in Aetingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschmid, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angermann Stieger, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Aetingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Susanne, von Basel und Rünenberg, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Salzburg (A), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Neufahrn b. Freising (D), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.