Auskünfte zu Roland Anderegg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Anderegg
Publikationsnummer: 1502369, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Nydegger-Stiftung, Gem. Stiftung f. berufl. Vorsorge der Nydegger Treuhand AG, in Guggisberg, CHE-109.668.127, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6604972).
Name neu:
Nydegger-Stiftung, Gem. Stiftung f. berufl. Vorsorge der Nydegger Treuhand AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 27.03.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderegg, Roland, von Meiringen, in Hünibach (Hilterfingen), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünibach, Vizepräsident und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biehler, Ronald, von Bleienbach, in Wynigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häusler, Martin, von Guggisberg, in Schwarzenburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nydegger, Fritz, von Schwarzenburg, in Milken (Guggisberg), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, in Milken (Wahlern), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.735-4)].
Publikationsnummer: 1198744, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Qualicon Holding AG, in Kirchberg BE, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere auf dem Gebiet des Total Quality Management usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 09.09.2003, S. 3, Publ. 1162788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlagenhauf, Dr. Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Roland, von Meiringen, in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwarz, Alfred, von Langnau im Emmental, in Uetendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Burgdorf, Revisionsstelle;
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Qualicon AG, in Kirchberg BE, Erbringung von Dienstleistungen aller Art, namentlich Beratungsdienstleistungen in den Bereichen des Total Quality Management und Betrieb von Schulungs- und Informationszentren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2001, S. 6643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeggi, Roberto, von Fulenbach, in Bavois, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwarz, Alfred, von Langnau im Emmental, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Roland, von Meiringen, in Hünibach (Gemeinde Hilterfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jossi, Johannes, von Grindelwald, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Geschäftsführer];
Lüthi, Mirco, von Signau, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].