Auskünfte zu Angelo Amonini
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Angelo Amonini
Publikationsnummer: HR02-1005150167, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Structures Consulting AG, in Herisau, CHE-105.175.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948435).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Abtwil (Gaiserwald)].
Publikationsnummer: 5818500, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
European Business School AG, in Zürich, CH-020.3.000.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 30, Publ. 5724660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4243254, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
European Business School AG, in Zürich, CH-020.3.000.045-5, Konzeption von kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Studien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 21, Publ. 3958520). [Neue] Geschäftsstelle: Leonhardstrasse 74-76, 9000 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mettmenstetten, Mitglied];
Amonini, Angelo, von Gaiserwald, in Abtwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Stefan, von Ursenbach, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Sommerauer Nägelin, Beatrice, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, mit Einzelprokura.